Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomas Olof Gustavsson | 05.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Benjamin Mahr | 06.11.2021 | 05.09.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Benjamin Mahr | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hedelund Hessel | 05.09.2022 | formand |
Sten Hedelund Hessel | 06.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Løvbjerg | 14.02.2022 | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bent Hedelund Hessel | 14.02.2022 | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Peder Hedelund Hessel | 14.02.2022 | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Adam Troels Bjerg | 14.02.2022 | 05.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Janus Skak Olufsen | 14.02.2022 | 05.09.2022 | formand |
Bjarne Hedelund Hessel | 14.02.2022 | 04.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Benjamin Mahr | 06.11.2021 | 14.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hedelund Hessel | 06.11.2021 | 13.02.2022 | formand |