Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Troensevej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SALICATH ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troensevej 25, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-11-09 tilføjes Binavne: Salicath Svendborg Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Direktion: Jens Åge Kåstrup Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-09 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Legale ejere: Jens Åge Kåstrup Christensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Navne: Vindeby Holding ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Reelle ejere: Jens Åge Kåstrup Christensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Stiftere: Jens Åge Kåstrup Christensen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Vedtægter: 2021-11-09 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)