Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vittenvej 88, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Bestyrelse: Annie Stæhr Thomsen (formand) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Direktion: Thorkil Stæhr Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning og salg af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: TA-LOGISTICS A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: E45 Logistikpark A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Reelle ejere: Mira Stæhr Andersen, Luna Stæhr Andersen, Thorkil Stæhr Andersen, Annie Stæhr Thomsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Stiftere: TA-LOGISTICS A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)