Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Montagehalsvej 5, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2022-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Montagehalsvej 5, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2021-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unity agency ApS. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Montagehalsvej 5, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2021-11-10 tilføjes Direktion: Tor Slotmann (direktør) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab og drive virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Legale ejere: Tor Slotmann (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: Unity mother ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Reelle ejere: Tor Slotmann (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Stiftere: Tor Slotmann (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-10)