Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervangen 18, 7323 Give (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2021-11-08 tilføjes Direktion: Per Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Legale ejere: PCM Invest ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: Ryttervangen 18 Give ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Reelle ejere: Morten Kjær Popp, Chresten Moos Petersen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Stiftere: PCM Invest ApS (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)