Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bjørn Heineke | 01.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Børsmose | 01.12.2022 | 31.07.2023 | direktør |
Samir Abboud | 09.11.2021 | 01.12.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bjørn Heineke | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Petersen | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Harboe-Jørgensen | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Samir Abboud | 01.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Børsmose | 01.12.2022 | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Vested Stakroge | 24.01.2022 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Haugstrup | 24.01.2022 | 01.12.2022 | formand |
Samir Abboud | 24.01.2022 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nørkjær Larsen | 09.11.2021 | 24.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Maria Aagaard Pejter | 09.11.2021 | 24.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Michael Valentin Hemmingsen | 09.11.2021 | 24.01.2022 | formand |