Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Direktion: John Aksel Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-16 fjernes Direktion: Pia Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Pia Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 39, 2. th., 1159 København K (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: John Aksel Mortensen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Hjarsø Mortensen ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: John Aksel Mortensen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Stiftere: John Aksel Mortensen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Communolab ApS. (offentliggjort 2021-11-10)