Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marcus Eggertsen | 01.02.2024 | adm. dir |
Andreas Egsgaard-Fjord | 01.02.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Egsgaard-Fjord | 01.06.2023 | 01.02.2024 | adm. dir |
Andreas Egsgaard-Fjord | 01.06.2023 | 01.11.2023 | direktør |
Bente Egsgaard-Fjord | 08.11.2021 | 01.06.2023 | adm. dir |