Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 18, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Munksbakke 55, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICHAEL HAARGAARD A/S. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munksbakke 55, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-11-04 tilføjes Direktion: Nikolaj Salling Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-04 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Salling Poulsen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Navne: Salling Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Salling Poulsen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Stiftere: Nikolaj Salling Poulsen (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Vedtægter: 2021-11-04 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)