Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Peder Jessen | 20.10.2003 | 09.01.2008 | bestyrelse |
Brian Juul Slaikjær | 27.02.2003 | 09.01.2008 | bestyrelse |
Lars Henning Svendsen | 16.12.2002 | 09.01.2008 | bestyrelse |
Laust Bendix Jensen | 25.03.2002 | 09.01.2008 | formand |
John Kirketerp | 02.03.2001 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Iver Andreasen | 25.02.2000 | 27.02.2003 | suppleant |
Henning Skouboe | 25.02.2000 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Iver Andreasen | 25.02.2000 | 25.02.2000 | bestyrelse |
Erling Jensen | 25.03.1999 | 27.02.2003 | bestyrelse |
Søren Bennetsen Jørgensen | 18.03.1999 | 09.01.2008 | bestyrelse |
Lars Henning Svendsen | 18.03.1999 | 25.03.2002 | formand |
Christen Karstensen | 27.02.1998 | 25.03.2002 | bestyrelse |
Niels Lykke Pedersen | 28.02.1997 | 02.03.2001 | bestyrelse |
Henning Skouboe | 28.02.1997 | 25.02.2000 | suppleant |
Knud Christensen | 28.02.1997 | 18.03.1999 | bestyrelse |
Jens Laurids Jensen | 08.04.1968 | 09.01.2008 | bestyrelse |
Egon Krath Jacobsen | 08.04.1968 | 18.03.1999 | bestyrelse |
Niels Peter Olesen | 08.04.1968 | 27.02.1998 | bestyrelse |
Ib Jensen | 08.04.1968 | 28.02.1997 | bestyrelse |
Niels Henrik Knudsen | 08.04.1968 | 28.02.1997 | suppleant |
Jørgen Østergård Olesen | 08.04.1968 | 28.02.1997 | næstformand |