Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngholmen 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngholmen 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Found Aid APS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngholmen 3, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Direktion: Hanne Brinch Jöhncke (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter samt enhver anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-08-31 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-27 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: Hanne Brinch Jöhncke (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Navne: H. Brinch Holding ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Reelle ejere: Hanne Brinch Jöhncke (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Stiftere: Hanne Brinch Jöhncke (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-04)