Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkerhaven 42, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-05 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkerhaven 42, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-02 tilføjes Direktion: Amra Curovic (direktør) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive regnskabsvirksomhed. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-02 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: amra@acregnskabsassistance.dk (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Legale ejere: Amra Curovic (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Navne: AC Regnskabsassistance ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Reelle ejere: Amra Curovic (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Stiftere: Amra Curovic (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Vedtægter: 2021-11-02 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-03)