Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-13 tilføjes Vedtægter: 2024-05-13 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2021-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Aluminiumsindustri ApS. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDIC COVER ApS. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Kingos Vej 85, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Frank Feddersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier , anparter, ejendomme, samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Frank Feddersen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: SBF Holding Aalborg ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Feddersen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Stiftere: Frank Feddersen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-02)