Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 108, 2. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Direktion: Mohammad Yousaf (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-30 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: yousafmirzaq@gmail.com (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Legale ejere: Mohammad Yousaf (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Navne: Køge Bilen ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Yousaf (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Stiftere: Mohammad Yousaf (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Vedtægter: 2021-10-30 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-01)