Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 479.818,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-12 tilføjes Vedtægter: 2024-07-12 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Shipster ApS. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 473.361,00 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Vedtægter: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Vedtægter: 2024-02-29 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-04-13 tilføjes Vedtægter: 2023-04-13 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-04-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-25 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Nagel (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 450.600,00 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-10-25 tilføjes Legale ejere: Pragmatique Denmark ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-24 fjernes Legale ejere: Pragmatique Denmark ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-25 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nagel (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-24 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nagel (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-10-25 tilføjes Vedtægter: 2022-10-25 (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: Pragmatique Denmark ApS (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nagel (offentliggjort 2022-12-12)
Den 2022-01-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Nagel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvemosevej 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Rasmus Nagel (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent og serviceydelser samt digital produktudvikling til shipping industrien. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Nagel Invest ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: The Shipping Collective ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Nagel (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Stiftere: Nagel Invest ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-01)