Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 16, 3. tv., 1700 København V (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Mikael von Liptak (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: liptak@mail.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Navne: Liptak Consulting ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Reelle ejere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Stiftere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-03 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-03 tilføjes Vedtægter: 2021-11-03 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-11-02 tilføjes Hovedbranche: Psykologisk rådgivning (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 16, 3. tv., 1700 København V (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Mikael von Liptak (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: liptak@mail.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Liptak Consulting ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Stiftere: Mikael von Liptak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)