Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Hovedbranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 fjernes Direktion: Vitalijus Kazelskis (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 310, st. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 310, st. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-01 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-01 tilføjes Hjemmeside: danbyg.com (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: aps@danbyg.com (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 310, st. th., 2850 Nærum (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2021-10-24 tilføjes Direktion: Vitalijus Kazelskis (direktør) (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2021-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-24 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Legale ejere: Vitalijus Kazelskis (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Navne: Dan Byg ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Reelle ejere: Vitalijus Kazelskis (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Stiftere: Vitalijus Kazelskis (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2021-10-24 tilføjes Vedtægter: 2021-10-24 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-22)