Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Tachau Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-11 fjernes Bestyrelse: Katrine Lenschau Sams (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskergangen 12, 9990 Skagen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Bestyrelse: Katrine Lenschau Sams (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Trine Gram Stæhr (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med fast ejendom, herunder udlejning og drift, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Stæhr Holding, Skagen ApS, HTKs Ejendomme ApS, EYRI ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: Fiskergangen 12 ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Johannes Palsson, Henrik Tachau Kristensen, Trine Gram Stæhr, Jonas Brus Stæhr (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Stiftere: Stæhr Holding, Skagen ApS, HTKs Ejendomme ApS, EYRI ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-01)