Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borkvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Borkvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borkvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-29 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Wolff Kristensen (formand) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Direktion: Jesper Korsholm (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og investere i ejendomme og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-29 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: KGalsgaard ApS, Torben Galsgaard Holding ApS, KIM MIKKELSEN HOLDING ApS, JESPER KORSHOLM HOLDING ApS, N. JØRGENSEN HOLDING ApS, GALSGAARD SMEDE ApS, Kim Gohr Nielsen, Thomas Kirk Jepsen, Jan Galsgaard, Torben Poulsen, KM HOLDING RINGKØBING ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Navne: Velling Invest ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kirk Jepsen, Jan Galsgaard, Torben Poulsen, Kristian Bro Galsgaard, Niels Jørgensen, Jesper Korsholm, Torben Bækdal Galsgaard, Klaus Juul Mastrup, Peter Smitsdorf Galsgaard, Christian Mikkelsen, Malene Nielsen, Jeppe Wolff Kristensen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Kirk Jepsen, Jan Galsgaard, Torben Poulsen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2021-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Stiftere: Torben Poulsen, Torben Galsgaard Holding ApS, Thomas Kirk Jepsen, N. JØRGENSEN HOLDING ApS, Kim Gohr Nielsen, KM HOLDING RINGKØBING ApS, KIM MIKKELSEN HOLDING ApS, KGalsgaard ApS, Jan Galsgaard, JESPER KORSHOLM HOLDING ApS, GALSGAARD SMEDE ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-29)