Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-27 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Legale ejere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Navne: Lars I.Eriksen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Reelle ejere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Stiftere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eriksen Consulting ApS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Lars Ishøj Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstevænget 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Direktion: Lars Ishøj Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-27 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Navne: Lars I.Eriksen Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Stiftere: Lars Ishøj Eriksen (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2021-10-27 tilføjes Vedtægter: 2021-10-27 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)