Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmsøvej 34, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Direktion: Mads Røge Eldrup (direktør) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-16 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Legale ejere: Jakobi Holding af 1/1 2020 ApS, PROJEKT HOLDING A/S AF 1/5 2008 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Navne: Boligbyg JP ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Reelle ejere: Jakob Sønderstrup Røge (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Stiftere: PROJEKT HOLDING A/S AF 1/5 2008, Ole Larsen Nybyg ApS, Jakobi Holding af 1/1 2020 ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-03-21 tilføjes Navne: Boligbyg JP ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-03-20 fjernes Navne: Boligbyg J O A ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-21 tilføjes Vedtægter: 2023-03-21 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Ole Larsen Nybyg ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-02-15 fjernes Reelle ejere: Ole Skovgaard Larsen (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Mads Røge Eldrup (direktør) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-01-04 fjernes Direktion: Ole Skovgaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-04 tilføjes Navne: Boligbyg J O A ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-03 fjernes Navne: Støberiet Vadum ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-04 tilføjes Vedtægter: 2023-01-04 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmsøvej 34, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Direktion: Ole Skovgaard Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med projektudvikling, køb, salg og udlejning af fast ejendom, bygge- og anlægsarbejder, herunder opførelse af boliger samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-16 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Legale ejere: Ole Larsen Nybyg ApS, Jakobi Holding af 1/1 2020 ApS, PROJEKT HOLDING A/S AF 1/5 2008 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-10-16 tilføjes Navne: Støberiet Vadum ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-10-16 tilføjes Reelle ejere: Ole Skovgaard Larsen, Jakob Sønderstrup Røge (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-10-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-10-16 tilføjes Stiftere: PROJEKT HOLDING A/S AF 1/5 2008, Ole Larsen Nybyg ApS, Jakobi Holding af 1/1 2020 ApS (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Vedtægter: 2021-10-16 (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2021-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2021-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-12)