Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Binavne |
Den 2012-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-10 fjernes Bestyrelse: Per Iver Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Direktion: Kristin Jo Blomquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-10 fjernes Navne: EUROVITA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 tilføjes Bestyrelse: Kristin Jo Blomquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 fjernes Bestyrelse: Søren René Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Kristin Jo Blomquist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 fjernes Direktion: Søren René Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 tilføjes Bestyrelse: Nora Dyveke Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-11 fjernes Bestyrelse: Bent Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Vedtægter: 2011-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Bestyrelse: Ola Harald Erici (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 fjernes Direktion: Ola Harald Erici (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Bestyrelse: Søren René Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Bestyrelse: Ola Harald Erici (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Direktion: Ola Harald Erici (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Direktion: Lars Henrik Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2000-03-15)
Den 2007-01-15 tilføjes Bestyrelse: Bent Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-15 fjernes Bestyrelse: Frederik Lotz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydmarken 5, 2860 Søborg (offentliggjort 2002-12-12)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-05 tilføjes Bestyrelse: Frederik Lotz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Wærn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Direktion: Lars Henrik Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 fjernes Direktion: Carsten Wærn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 fjernes Revisor: AWA REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-17 fjernes Bestyrelse: Michael Møller Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Navne: EUROVITA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 fjernes Navne: EUROVITA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med helsekostprodukter (offentliggjort 2000-03-15)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Møller Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Peter Salicath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Peter Salicath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Bestyrelse: Finn Peder Jegård (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Carsten Wærn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Direktion: Finn Peder Jegård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-03 fjernes Bestyrelse: Jan Fritz Kruuse Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-11 tilføjes Navne: EUROVITA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-10 fjernes Navne: SKANDINAVISK TELE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Fritz Kruuse Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Bestyrelse: Kirsten Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Direktion: Finn Peder Jegård (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Direktion: Jan Berner Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Revisor: AWA REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Revisor: John Ebbe Winther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-23 tilføjes Navne: SKANDINAVISK TELE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-22 fjernes Navne: SKJOLDENÆSHOLM MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-22 fjernes Binavne: ÅRHUS LUFTFART A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 fjernes Bestyrelse: Ole Knud Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 tilføjes Direktion: Jan Berner Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 fjernes Direktion: Vilhelm Bruun de Neergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 tilføjes Revisor: John Ebbe Winther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-16 fjernes Revisor: Jørgen Vang Eghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Revisor: Jørgen Vang Eghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-12 fjernes Binavne: SKOVENES MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-08 tilføjes Navne: SKJOLDENÆSHOLM MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-07 fjernes Navne: SKJOLDNÆSHOLM MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-13 tilføjes Navne: SKJOLDNÆSHOLM MASKINSTATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-12 fjernes Navne: ÅRHUS LUFTFART A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Bestyrelse: Hanne Merete Bruun de Neergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-12 fjernes Revisor: Einar Wanting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-11 tilføjes Bestyrelse: Hanne Merete Bruun de Neergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Binavne: SKOVENES MASKINSTATION A/S, ÅRHUS LUFTFART A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Direktion: Vilhelm Bruun de Neergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Hovedbranche: Telekommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-11 tilføjes Navne: ÅRHUS LUFTFART A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-10-11 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Revisor: Einar Wanting, Jørgen Vang Eghoff, Jørgen Vang Eghoff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)