Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vænget 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vænget 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PODI ApS. (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vænget 7, 9800 Hjørring (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2021-10-19 tilføjes Direktion: Kent Bjerg Budolfsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, investere i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: Kent Bjerg Budolfsen (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: KEBU Holding ApS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Kent Bjerg Budolfsen (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-28)