Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksgade 18, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 6, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-11-08 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 6, 1., 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2021-10-20 tilføjes Direktion: Sigurd Ravnborg Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: keho@atra.dk (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Legale ejere: ATRA ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Navne: ATRA Danmarksgade 18 ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Reelle ejere: Sigurd Ravnborg Jakobsen, Mark Philip Lynn le Fèvre (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Stiftere: ATRA ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-27)