Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønløkkevej 6, 5000 Odense C (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Landkildevej 60, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2021-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: SamInvest Kastanievej 2 ApS. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SPI - Stige ApS. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SamInvest Kastanievej 2 ApS. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stige I ApS. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Otterup Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2024-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SamInvest Fyn ApS. (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-01 tilføjes Bestyrelse: Andreas Samuel Ankjær Herreborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-01 fjernes Bestyrelse: Jan Laustsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-11-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Laustsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2023-11-23 fjernes Bestyrelse: Jane Ullits Krogh Kudahl Michaelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-22 fjernes Bestyrelse: Jan Laustsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landkildevej 60, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2023-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Landkildevej 60, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Legale ejere: Diskom ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-15 fjernes Legale ejere: HARBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: Diskom ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-15 fjernes Reelle ejere: Jan Laustsen (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landkildevej 60, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2021-10-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Laustsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Direktion: Peter Højmark Kullberg (direktør) (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering inden for fast ejendom, samt kapitalbesiddelse i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Diskom ApS, HARBIN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: SamInvest A/S (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Laustsen, Peter Højmark Kullberg (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Stiftere: HARBIN HOLDING ApS, Diskom ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-27)