Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Cornelius Vej 7, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Direktion: Marianne Natascha Holmegård Melbye Beck Holm (direktør) (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at er at drive holding virksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-26 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Legale ejere: Marianne Natascha Holmegård Melbye Beck Holm (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Navne: MN Holm Holding ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Reelle ejere: Marianne Natascha Holmegård Melbye Beck Holm (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Stiftere: Marianne Natascha Holmegård Melbye Beck Holm (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Vedtægter: 2021-10-26 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-27)