Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Houen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-06-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Houen Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-26)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: NE RUBÆK Holding ApS, EDAH Holding ApS, MS innovation Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: KEMALT Holding Aps (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: NE RUBÆK Holding ApS, EDAH Holding ApS, MS innovation Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Houen Jensen, Trine Rubæk Sørensen, Mads Rubæk Sørensen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Keld Per Villadsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Houen Jensen, Trine Rubæk Sørensen, Mads Rubæk Sørensen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Keld Per Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-10-28 tilføjes Navne: DitFinanshus ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: Dit Finanshus ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-20 tilføjes Navne: Dit Finanshus ApS (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadionvej 17, 9760 Vrå (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2021-10-20 tilføjes Direktion: Keld Per Villadsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge finansiel- og økonomisk rådgivning til såvel private som erhvervskunder og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Legale ejere: NE RUBÆK Holding ApS, EDAH Holding ApS, MS innovation Holding ApS, KEMALT Holding Aps (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-10-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Houen Jensen, Trine Rubæk Sørensen, Mads Rubæk Sørensen, Keld Per Villadsen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Stiftere: NE RUBÆK Holding ApS, MS innovation Holding ApS, KEMALT Holding Aps, EDAH Holding ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-27)