Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-12 tilføjes Reelle ejere: Klaus Møller (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-11 fjernes Reelle ejere: Klaus Møller (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 38, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 50, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: finans@be-as.com (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Møller (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Klaus Møller (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: BE Group A/S, MASOREL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: BE Installationer Viborg A/S (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Møller, Lars Møller (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: MASOREL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Møller (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2021-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 50, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2021-10-11 tilføjes Direktion: Klaus Møller (direktør) (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, udvikling og produktion indenfor IT, elektronik og mekanik, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Legale ejere: Nixeso Holding ApS, MASOREL HOLDING ApS, BE Installationer Viborg A/S (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Nixeso Holding ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: iiON-Systems ApS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Reelle ejere: Jens Ingvard Neigaard, Klaus Møller, Lars Møller (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Jens Ingvard Neigaard, Klaus Møller (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-26)