Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2C Networks ApS. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2023-01-02 tilføjes Legale ejere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-02 fjernes Legale ejere: Mathias Werge Kassner (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-02 tilføjes Reelle ejere: Ketil Johansen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Ketil Johansen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: 2C Holding ApS, Colin Nicolas Abel Prandi (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ketil Johansen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Ketil Johansen (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: 2C Holding ApS, Morten Holm Christensen (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2021-10-26 tilføjes Legale ejere: Mathias Werge Kassner (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-10-26 fjernes Legale ejere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-21 tilføjes Legale ejere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juuls Vej 42, 8260 Viby J (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Direktion: Ketil Johansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og foretage investeringer samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-21 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Navne: 2C Holding II ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Reelle ejere: Ketil Johansen, Ketil Johansen (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Stiftere: 2C Holding ApS (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Vedtægter: 2021-10-21 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-25)