Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tommas Rubini Olsen(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Pct. | 25,00 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tommas Rubini Olsen | 15.10.2020 | Schlegels Alle 5, 1807 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
USRO Holding ApS | 42780162 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
USRO Holding ApS. |
Sidst opdateret den 25.10.2021 og angivet som gældende fra 13.10.2021 (1079 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
US Pitstop v/Christian Brems | 27130720 |
US pizza | 42045918 |
US pizza | 42761745 |
US PROPERTIES ApS | 31161061 |
US PROPERTY ApS | 31161061 |
USRTech I/S | 30392426 |
USS ApS | 37755907 |
USS Enterprise ApS | 38220896 |
US Service | 40196129 |
USSERØD INVEST ApS | 27206115 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommas Rubini Olsen(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 38 % | 25 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tommas Rubini Olsen(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 7 | 1 | 7 |
Pct. | 0 % | 47 % | 7 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |