Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjørring Østervej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@refsgaardmontage.dk (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Refsgaard Montage ApS. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Refsgaard Montage ApS. (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2023-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-04-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyumvej 30, 7700 Thisted (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-10-20 tilføjes Direktion: Simon Villadsen Refsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede kapitalselskaber, samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Legale ejere: Simon Villadsen Refsgaard (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Navne: SVR Holding ApS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Reelle ejere: Simon Villadsen Refsgaard (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Stiftere: Simon Villadsen Refsgaard (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-21)