Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Helsteds Vej 18, 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-17 tilføjes Vedtægter: 2022-06-17 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet September 2020 ApS, Margarethe Bower, Norby Group ApS, OK BIOTECH ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-15 tilføjes Reelle ejere: Margarethe Bower, Jacob Norby, Ole Kaae Hansen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-15 fjernes Reelle ejere: Maria Louise Skovenborg (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2021-10-19 tilføjes Direktion: Jesper Skovenborg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje en eller flere ejendomme og at drive disse som en virksomhed med henblik på udlejning af erhvervslejemål (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kontaktoplysninger: js@spi.dk (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: SPI-Brødregade ApS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Maria Louise Skovenborg (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Stiftere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-21)