Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 5932 Humble (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Direktion: Claus Hartmann (direktør) (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved drift af supermarked, handel og service samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: Claus Hartmann (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: Spar Humble ApS (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Claus Hartmann (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Stiftere: Claus Hartmann (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-21)