Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Vedtægter | xbrl | Navne | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-18 Statstidende Dekret
Den 2024-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Abderrahim Abdals (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-16 fjernes Bestyrelse: Erkan Yildiz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-04-29 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-12 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petersmindevej 33, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kisumparken 109, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2023-01-28 tilføjes Binavne: Holmegaard Forsorgshjem Aps (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2023-01-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2023-01-12 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-01-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Slaatorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-01-12 tilføjes Vedtægter: 2023-01-12 (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-05 tilføjes Bestyrelse: Rachid El Rrami (formand) (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-10-05 fjernes Bestyrelse: Abeer Al-Atrash (formand) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-04 fjernes Bestyrelse: Rachid El Rrami (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-01-15 tilføjes Navne: Dallas bo- og omsorgshjem ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-14 fjernes Navne: Dallas Forsorgshjem ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-01-15 tilføjes Vedtægter: 2022-01-15 (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2021-12-10 tilføjes Direktion: Latifa Abdals (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-09 fjernes Direktion: Latifa Abdals (direktør) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kisumparken 109, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2021-10-06 tilføjes Bestyrelse: Rachid El Rrami (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-10-06 tilføjes Direktion: Latifa Abdals (direktør) (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsorgshjem ifølge servicelovens regler og tilbyde ophold til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Endvidere er formålet at udføre socialpædagogisk arbejde inden for beslægtede område. (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Legale ejere: ArborVitae Holding ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Dallas Forsorgshjem ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-10-06 tilføjes Reelle ejere: Latifa Abdals, Abderrahim Abdals (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-28)
Den 2021-10-06 tilføjes Stiftere: ArborVitae Holding ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af to direktører i forening (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)