Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-05 fjernes Legale ejere: Simon Vincent Schlaikjer (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-16 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 32, 3320 Skævinge (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Direktion: Joachim Frederik Vinterberg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af socialpædagogik til private og offentlige institutioner, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Legale ejere: Simon Vincent Schlaikjer, Joachim Frederik Vinterberg (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: JV-Mentor ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Reelle ejere: Simon Vincent Schlaikjer, Joachim Frederik Vinterberg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-19 fjernes Reelle ejere: Simon Vincent Schlaikjer (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Stiftere: Simon Vincent Schlaikjer, Joachim Frederik Vinterberg (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-19)