Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Bestyrelse: Christian Wordenskjold Brøgger Andreasen (formand) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Skovsted-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Pär Ludvig Nürnberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-22 fjernes Direktion: Per Strøm (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-12 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: JYSKE BANK A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Svenska Handelsbanken AB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: HB Forsikringsformidling A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Navne: HB Forsikringsformidling A/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Stiftere: Svenska Handelsbanken AB (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-30 fjernes Navne: Handelsbanken Forsikringsformidling A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Sara Serine Sofia Rindevall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Bestyrelse: Sara Serine Sofia Rindevall (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-07-12 tilføjes Direktion: Per Strøm (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve forsikringsdistribution som forsikringsformidler. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-07-12 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Legale ejere: Svenska Handelsbanken AB (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Navne: Handelsbanken Forsikringsformidling A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Stiftere: Svenska Handelsbanken AB (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)