Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Direktion: Keld Wedell Seerup (direktør) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-15 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Keld Wedell Seerup, Pia Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: JWS Holding Temp ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Keld Wedell Seerup, Pia Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: Pia Wedell Seerup, Keld Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Direktion: Keld Wedell Seerup (direktør) (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og anden investeringsaktivitet. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-15 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Keld Wedell Seerup, Pia Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: JWS Holding Temp ApS (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Keld Wedell Seerup, Pia Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Stiftere: Pia Wedell Seerup, Keld Wedell Seerup (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-15)