Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Johan Rantzaus Vej 6, 5610 Assens (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Direktion: Louise Ringsbo (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-11 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Legale ejere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Navne: Privilege Horses ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Reelle ejere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Stiftere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 tilføjes Direktion: Louise Ringsbo (direktør) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-11-03 fjernes Direktion: Regina Bachmann (direktør) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johan Rantzaus Vej 6, 5610 Assens (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Direktion: Regina Bachmann (direktør) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-11 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Legale ejere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Privilege Horses ApS (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Reelle ejere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Stiftere: Regina Bachmann (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-03)