Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Vest | 19.05.2024 | formand |
Karina Elisabeth Mikkelsen | 19.05.2024 | næstformand |
Kim Bjerg Schacht | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Villy Juhl Sørensen | 20.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brunse | 15.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Rosenkilde | 15.10.2021 | 16.02.2024 | formand |
Esben Wibholm | 15.10.2021 | 20.10.2022 | bestyrelsesmedlem |