Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervangen 13, 3550 Slangerup (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervangen 13, 3550 Slangerup (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 tilføjes Direktion: Andreas Nøhr Lawaetz (direktør) (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 fjernes Direktion: Dorthe Margaret Kondrup (direktør) (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: JMK Gruppen ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: SK Teknik Holding ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 tilføjes Navne: SK Teknik & VVS ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-08 fjernes Navne: SK Teknik & Byg ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Michael Kylling (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 fjernes Reelle ejere: Dorthe Margaret Kondrup (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-04-09 tilføjes Vedtægter: 2024-04-09 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervangen 13, 3550 Slangerup (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2024-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: dorkon@live.dk (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2022-12-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-02-18)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårkærvej 13, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-07 tilføjes Direktion: Dorthe Margaret Kondrup (direktør) (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve VVS-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil foruden virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: SK Teknik Holding ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: SK Teknik & Byg ApS (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Margaret Kondrup (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Stiftere: SK Teknik Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2024-04-20)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)