Sektion (alle) | |||||||
Dekret | xbrl | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 Statstidende Dekret
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-19 tilføjes Bibranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-19 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-18 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-07-13 tilføjes Reelle ejere: Nichlas Weber Fenst (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Michelle Bonjet (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-01-14 tilføjes Navne: Elon Solution ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: Elon Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-10-12 tilføjes Direktion: Michelle Bonjet (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom samt handel og finansiering. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: Elli & Alba Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Elon Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Michelle Bonjet (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Stiftere: Elli & Alba Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)