Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2024-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2024-07-08 tilføjes Vedtægter: 2024-07-08 (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2021-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Godt Smil Aarhus Østergade Leasing ApS. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2022-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandplejerselskabet Godt Smil Aarhus Østergade ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Thang Ngoc Chien Dao (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Thang Chien Dao Holding ApS, Tandlægeselskabet Lea Borre Holding ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thang Ngoc Chien Dao (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Tandlægeselskabet Lea Borre Holding ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Lea Borre (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-29 fjernes Reelle ejere: Lea Borre (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjergegaard (formand) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Lea Borre (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-07-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: Tandlægeselskabet Lea Borre Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: Tandlægeselskabet Godt Smil Aarhus Østergade ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Lea Borre (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2021-10-13 tilføjes Stiftere: Tandlægeselskabet Lea Borre Holding ApS, GODT SMIL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)