Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysbrohøjen 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysbrohøjen 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: info@medgodgrund.dk (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: rp@medgodgrund.dk (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-12 tilføjes Kontaktoplysninger: rp@medgodgrund.dk (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-12 tilføjes Hjemmeside: www.medgodgrund.dk (offentliggjort 2022-11-12)
Den 2021-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysbrohøjen 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2021-09-29 tilføjes Bestyrelse: Steffen Pasgaard (formand) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Direktion: Rasmus Grøndahl Poulsen (direktør) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Formål: Selskabet er et driftsselskab, hvis primære formål er at erhverve ubebygget jord med henblik på at udvikle det, byggemodne det og derefter at sælge jorden mest optimalt og anden hermed beslægtet virksomhed i øvrigt. Udviklings- og modningsprocessen kan udliciteres helt eller delvist (branchekode 68.10.00). (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-06-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-09-29 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Legale ejere: Med God Grund A/S (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Navne: Odins Have ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Reelle ejere: Søren Ulrik Toft-Jensen, Chalotte Holm Poulsen, Rasmus Grøndahl Poulsen, Mogens Poulsen (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-09-29 tilføjes Stiftere: Med God Grund A/S (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Vedtægter: 2021-09-29 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-13)