Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 81, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2022-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejboparken 39, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2022-07-31 tilføjes Hjemmeside: www.nn-elektrik.dk (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2022-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nn-elektrik.dk (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2021-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejboparken 39, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-31)
Den 2021-10-13 tilføjes Direktion: Nithusan Navaneethan (direktør) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: Navaneethan Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: NN Elektrik ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Nithusan Navaneethan (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Stiftere: Navaneethan Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-13)