Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-25 tilføjes Legale ejere: Lux International Securities PTY Ltd., Thess Investments AG, Haxbro Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-25 fjernes Legale ejere: Piet Saarloos (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-24 fjernes Legale ejere: Haxbro Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-25 fjernes Reelle ejere: Søren Brøcker (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 103, 8. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 34, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 34, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: Haxbro Holding ApS, Piet Saarloos, NAS Pedersen Invest ApS, FATO Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: LUX Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Brøcker (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Stiftere: Piet Saarloos, NAS Pedersen Invest ApS, Haxbro Holding ApS, FATO Holding ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-13)