Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-11 tilføjes Direktion: Evelien van Gelder (direktør) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 fjernes Direktion: Evelien van Gelder (direktør) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 tilføjes Reelle ejere: Evelien van Gelder (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 fjernes Reelle ejere: Evelien van Gelder (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangsvej 53, 2670 Greve (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-12 tilføjes Direktion: Evelien van Gelder (direktør) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: Hertz-van Gelder Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Hz ITconsult ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Evelien van Gelder, Jens Henrik Hertz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Stiftere: Hertz-van Gelder Holding ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)