Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-07 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-07 tilføjes Vedtægter: 2024-06-07 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2022-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-10-15 tilføjes Direktion: Jessica Wood (direktør) (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 tilføjes Direktion: Nader Alexander Mousavizadeh (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning til virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-05-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Legale ejere: Macro Advisory Partners LLP (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Macro Advisory Partners ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Reelle ejere: Nader Alexander Mousavizadeh (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-10-11 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2021-10-11 tilføjes Stiftere: Macro Advisory Partners LLP (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-11)