Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-25 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-25 fjernes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Terra Holstein ApS. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oblingvej 26, 6893 Hemmet (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Marco Petrus Nicolaas Terra (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder specifikt at eje anparter i driftsselskabet Terra Holstein ApS, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.254.864,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Marco Petrus Nicolaas Terra (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: MPNT Holding ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Marco Petrus Nicolaas Terra (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-10-01 tilføjes Stiftere: Marco Petrus Nicolaas Terra (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-11)