Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Parkvej 311, 2., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Direktion: Carlos Manuel Felisberto (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Legale ejere: Carlos Manuel Felisberto (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Murermester Felisto ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Reelle ejere: Carlos Manuel Felisberto (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Stiftere: Carlos Manuel Felisberto (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-11)