Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegindøvej 27, 7790 Thyholm (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Direktion: Preben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Preben Nielsen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Navne: Tambosund Ejendomsservice ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Preben Nielsen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Stiftere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegindøvej 27, 7790 Thyholm (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Preben Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Nielsen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, st., 7790 Thyholm (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 2, st., 7790 Thyholm (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-28 tilføjes Legale ejere: Preben Nielsen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-28 fjernes Legale ejere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-28 tilføjes Navne: Tambosund Ejendomsservice ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: Thyholm Service og Håndværk ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Thyholm Service og Håndværk ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-28 fjernes Direktion: Andreas Søe Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Direktion: Andreas Søe Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-28 fjernes Reelle ejere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med service og håndværk indenfor byggebranchen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-10-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Stiftere: Andreas Søe Andersen (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-27)